РУКОВОДСТВО
Левченко Алексей Валерьевич
Председатель Правления (дата согласования Банком России - 14 октября
2003 г., дата назначения - 16 октября 2003 г.)Член Совета директоров (дата избрания - 11 февраля 2004)
Левченко Алексей Валерьевич
Председатель Правления (дата согласования Банком России - 14 октября 2003 г., дата назначения - 16 октября 2003 г.)
Член Совета директоров (дата избрания - 11 февраля 2004)
Хондру Татьяна Викторовна
Заместитель Председателя Правления (дата согласования Банком России - 8 августа 2011 г., дата назначения - 17 августа 2011 г.)Старший вице-президент, главный финансовый директор
Королев Сергей Борисович
Заместитель Председателя Правления (дата согласования Банком России - 2 августа 2010 г., дата назначения - 18 августа 2010 г.), член Правления (дата согласования Банком России – 24 января 2008 г., дата назначения – 18 февраля 2008г.)
Старший вице-президент, директор правового департамента