Содержание
- 2. Сидят: И. С. Конев, А. М. Василевский, Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, К. А. Мерецков.
- 3. Маршалы Советского Союза, получившие звание в 1941-1945гг. Г.К. Жуков Л.А. Говоров И.С. Конев Р.Я. Малиновский А.М.
- 4. Жуков Георгий Константинович (1896—1974) — советский военачальник, Маршал Советского Союза (с 1943), Министр обороны СССР (1955—1957).
- 5. Жуков Георгий Константинович Четырежды Герой Советского Союза, кавалер двух орденов «Победа», множества других советских и иностранных
- 6. Жуков Георгий Константинович 4 Золотые Звезды Героя Советского Союза (29.08.1939, 29.07.1944, 1.06.1945, 1.12.1956), 6 орденов Ленина,
- 7. Жуков Георгий Константинович почетное оружие — именную шашку с золотым Гербом СССР (1968); Орден Героя Монгольской
- 8. Рокоссовский Константин Константинович (20 декабря 1894 — 3 августа 1968) — выдающийся советский военачальник, Маршал Советского
- 9. Рокоссовский Константин Константинович Командующий фронтами, участник Сталинградской и Курской битв. В 1944 командовал 1-м, потом 2-м
- 10. Рокоссовский Константин Константинович 24 июня 1945 г. по решению И. В. Сталина К. К. Рокоссовский командовал
- 11. Рокоссовский Константин Константинович 2 Золотые Звезды Героя Советского Союза (29.07.1944, 1.06.1945), 7 орденов Ленина, орден «Победа»
- 12. Рокоссовский Константин Константинович почетное оружие — шашка с золотым Гербом СССР (1968), 13 иностранных наград (в
- 13. Василевский Александр Михайлович (16 сентября 1895— 5 декабря 1977) — выдающийся советский военачальник, Маршал Советского Союза
- 14. Василевский Александр Михайлович Принимал деятельное участие в разработке и осуществлении практически всех крупных операций на советско-германском
- 15. Василевский Александр Михайлович В 1945 главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке в войне с Японией. Один
- 16. Василевский Александр Михайлович Дважды Герой Советского Союза (1944, 1945), кавалер двух орденов «Победа»(1944, 1945). 8 орденов
- 17. Василевский Александр Михайлович Орден Суворова 1-й степени Орден Красной Звезды «За воинскую доблесть. В ознаменование 100-летия
- 18. Тимошенко Семен Константинович (18 февраля 1895, — 31 марта 1970) — советский военачальник, Маршал Советского Союза(1940),
- 19. Тимошенко Семен Константинович 19 июля 1941 года вместо Ставки Главного Командования во главе с Тимошенко была
- 20. Тимошенко Семен Константинович В ходе Киевского сражения С. К. Тимошенко назначен главнокомандующим войсками Юго-Западного направления, сменив
- 21. Тимошенко Семен Константинович После войны командовал войсками Барановичского (с марта 1946 — Белорусского), с июня 1946
- 22. Ворошилов Климент Ефремович (23 января 1881 — 2 декабря 1969) — советский военачальник, государственный и партийный
- 23. Ворошилов Климент Ефремович В годы Великой Отечественной войны Ворошилов — член Государственного комитета обороны, главнокомандующий войсками
- 24. Ворошилов Климент Ефремович Представитель Ставки по формированию войск (сентябрь 1941 года — февраль 1942 года), представитель
- 25. Ворошилов Климент Ефремович Главнокомандующий партизанским движением (с сентября 1942 года по май 1943 года), председатель Трофейного
- 26. Ворошилов Климент Ефремович Дважды Герой Советского Союза Герой Социалистического Труда Восемь орденов Ленина Шесть орденов Красного
- 27. Баграмян Иван Христофорович (20 ноября 1897 года, — 21 сентября 1982) — советский военачальник, дважды Герой
- 28. Баграмян Иван Христофорович В начале Великой Отечественной войны — начальник оперативного отдела штаба Юго-Западного фронта, начальник
- 29. Баграмян Иван Христофорович С 1 апреля 1942 И. Х. Баграмян без освобождения от должности начальника штаба
- 30. Баграмян Иван Христофорович 26 апреля 1945 И. Х. Баграмян заменил маршала А. М. Василевского на посту
- 31. Баграмян Иван Христофорович Дважды Герой Советского Союза 7 орденов Ленина Орден Октябрьской Революции 3 ордена Красного
- 32. Конев Иван Степанович 28.12.1897-21.5.1973 дата присвоения звания Маршал : 20.2.1944 командующий армиями и фронтами, с 1944
- 33. Конев Иван Степанович Маршал И. С. Конев имел: две Золотые Звезды Героя Советского Союза (29.07.1944, 1.06.1945),
- 34. Конев Иван Степанович Также Маршал И. С. Конев имел: 2 ордена Кутузова 1-й степени, орден Красной
- 35. Говоров Леонид Александрович 22.2.1897-19.3.1955 дата присвоения звания Маршал: 18.6.1944 С 1942 до конца войны - командующий
- 36. Говоров Леонид Александрович Маршал Л. А. Говоров имел: Золотую Звезду Героя Советского Союза (27.01.1945), 5 орденов
- 37. Говоров Леонид Александрович Маршал Л. А. Говоров также имел: орден Красной Звезды — всего 13 ордена
- 38. Малиновский Родион Яковлевич 23.11.1898-31.3.1967 дата присвоения звания Маршал: 10.9.1944 командующий армиями, 2-м Украинским фронтом. В 1957-67
- 39. Малиновский Родион Яковлевич Маршал Р.Я. Малиновский имел: 2 Золотые Звезды Героя Советского Союза (8.09.1945, 22.11.1958), 5
- 40. Малиновский Родион Яковлевич Маршал Р.Я. Малиновский имел также: 24 иностранные награды (в том числе 15 орденов
- 41. Толбухин Федор Иванович 16.6.1894-17.10.1949 дата присвоения звания Маршал: 12.9.1944 командующий армиями, 4-м, потом 3-м Украинским фронтом.
- 42. Толбухин Федор Иванович Маршал Ф. И. Толбухин имел: 2 ордена Ленина, орден «Победа» (26.04.1945), 3 ордена
- 43. Толбухин Федор Иванович Маршал Ф. И. Толбухин имел также: 10 иностранных наград (в том числе 5
- 44. Мерецков Кирилл Афанасьевич 7.6.1897-30.12.1968 дата присвоения звания: 26.10.1944 В финскую войну взял Выборг; один из трёх
- 45. Мерецков Кирилл Афанасьевич Золотую Звезду Героя Советского Союза (21.03.1940), 7 орденов Ленина, орден «Победа» (8.09.1945), орден
- 46. Мерецков Кирилл Афанасьевич почетное оружие — шашку с Золотым Гербом СССР, а также 4 высших иностранных
- 47. Сталин Иосиф Виссарионович 18.12.1878 (официально 21.12.1879) -5.3.1953 дата присвоения звания Маршал: 6.3.1943 Революционер, после 1917 на
- 48. Сталин Иосиф Виссарионович 18.12.1878 (официально 21.12.1879) -5.3.1953 Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами. Генералиссимус Советского Союза (27.6.1945). Дважды
- 50. Скачать презентацию